序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李保亮 | 51% | 153万人民币 |
2 | 赵站义 | 49% | 147万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李保亮
|
|
2 |
赵站义
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-26 | 法定代表人变更 |
王东良
|
李保亮
|
2 | 2021-04-26 | 章程备案 |
无
|
2021-04-15新章程
|
3 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王东良 [退出]
|
李保亮 [新增]
|
4 | 2021-04-26 | 投资人(股权)变更 |
赵站义 出资 147万人民币;王东良 出资 153万人民币; [退出]
|
赵站义 出资 147万人民币;李保亮 出资 153万人民币; [新增]
|
5 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
备案手机:
|
李保亮 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-03-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年7月21日 至 2018年7月20日
|
2008年7月21日 至 长期
|
7 | 2017-03-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-03-21公司章程第七章第二十三条
|