序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范慧智 | 99% | 495.0万人民币 |
2 | 范子烨 | 1% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范慧智
|
|
2 |
范子烨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-25 | 法定代表人变更 |
范子烨
|
范慧智
|
2 | 2021-04-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-22法人变更、投资人股权变更
|
3 | 2021-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范慧智 [退出]
|
范子烨 [新增]
|
4 | 2021-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范子烨 [退出]
|
范慧智 [新增]
|
5 | 2021-04-25 | 投资人(股权)变更 |
范慧智 出资 255万人民币;范子烨 出资 245万人民币;
|
范慧智 出资 495( + 94.11765% )万人民币;范子烨 出资 5( - 97.95918% )万人民币;
|
6 | 2020-09-04 | 投资人(股权)变更 |
范慧智 出资 450万人民币;范子烨 出资 50万人民币;
|
范慧智 出资 255( - 43.33333% )万人民币;范子烨 出资 245( + 390% )万人民币;
|
7 | 2020-08-05 | 法定代表人变更 |
范慧智
|
范子烨
|
8 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范慧智 [退出]
|
范子烨 [新增]
|
9 | 2020-08-05 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-04法定代表人变更; 2020-08-04法定代表人变更
|
10 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范子烨 [退出]
|
范慧智 [新增]
|