序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州阿里创业投资有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈天欢
|
|
2 |
郑俊芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-14 | 法定代表人变更 |
刘恒浩
|
陈天欢
|
2 | 2021-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘恒浩 [退出]
|
陈天欢 [新增]
|
3 | 2018-10-12 | 财务负责人 |
林朗 ***
|
路晓兰 ***
|
4 | 2018-10-12 | 联络员备案 |
张妍 *** 备案手机:***
|
路晓兰 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康凯 [退出]
|
刘恒浩 [新增]
|
6 | 2018-10-12 | 法定代表人变更 |
康凯
|
刘恒浩
|
7 | 2018-05-10 | 法定代表人变更 |
张勇
|
康凯
|
8 | 2018-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张勇 [退出]
|
康凯 [新增]
|
9 | 2016-11-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-18迁入企业住所变更**修正公司章程
|
10 | 2016-11-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张妍 备案手机:*****
|