序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张贵忠 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张贵忠
|
|
2 |
李春玉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北善者中和光电科技有限公司石家庄分公司
|
张贵忠 | 2010-07-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-27 | 经营范围变更 |
建筑智能化工程、工业自动化工程及机电工程设计、技术开****、技术服务、技术转让及相关信息咨询,光电系统产品技术研****及产品销售,新能源技术开****,交通智能化系统工程、安防工程的设计、施工及维护,计算机及外围辅助设备、计算机耗材、办公辅助设备、办公用品的批****零售,计算机系统集成,计算机软件技术开****,电子通讯产品技术咨询,中央空调的安装及维护。(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|
建筑智能化工程、工业自动化工程及机电工程设计、技术开****、技术服务、技术转让及相关信息咨询;光电系统产品技术研****及产品销售;新能源技术开****;交通智能化系统工程、安防工程的设计、施工及维护;计算机及外围辅助设备、计算机耗材、办公辅助设备、办公用品的批****零售;计算机系统集成;计算机软件技术开****;电子通讯产品技术咨询;中央空调的安装及维护;中国移动、中国联通、中国电信授权的电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
漆和 [退出]
|
李春玉 [新增]
|
3 | 2016-04-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李春玉 备案手机:*****
|
4 | 2016-04-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年5月16日 至 2016年5月15日
|
2006年5月16日 至 2056年5月15日
|
5 | 2016-04-14 | 财务负责人 |
|
张霞
|
6 | 2014-10-30 | 住所变更 |
石家庄桥东区槐安东路1号
|
石家庄桥西区槐安东路1号
|
7 | 2014-10-30 | 章程修正案备案 |
无
|
|