序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李愿 | 60% | 30万人民币 |
2 | 龚力博 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李愿
|
|
2 |
郭素娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-12 | 经营期限 |
2009年6月17日 至 2019年6月16日
|
2009年6月17日 至 2029年6月16日
|
2 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
高闪 *** 备案手机:***
|
龚力博 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-11修正案第七章第二十三条
|
4 | 2016-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭素娜
|
郭素娜
|
5 | 2016-06-30 | 投资人(股权)变更 |
李愿;郭素娜; [退出]
|
李愿;龚力博; [新增]
|
6 | 2016-06-30 | 财务负责人 |
|
高闪
|
7 | 2016-06-30 | 住所变更 |
石家庄新华区民族路69号女人世界二层A-47号
|
河北省石家庄市新华区民族路69号颐高数码三楼3010A
|
8 | 2016-06-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
高闪 备案手机:*****
|
9 | 2016-06-30 | 监事备案 |
郭素娜
|
郭素娜
|
10 | 2016-06-30 | 章程备案 |
无
|
|