序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马玲玲 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马玲玲
|
|
2 |
吴硕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴硕 [退出]
|
邓婕 [新增]
|
2 | 2022-05-23 | 地址变更 |
河北省石家庄市裕华区汇通路95号三楼301室
|
河北省石家庄市裕华区建通街158号河北商会万达广场B座20楼2003室
|
3 | 2021-07-01 | 投资人(股权)变更 |
杜全刚 出资 2000万人民币; [退出]
|
马玲玲 出资 2000万人民币; [新增]
|
4 | 2021-07-01 | 法定代表人变更 |
杜全刚
|
马玲玲
|
5 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜全刚 [退出]
|
马玲玲 [新增]
|
6 | 2021-07-01 | 地址变更 |
石家庄高新区祁连街88号盛和广场C座1007室
|
河北省石家庄市裕华区汇通路95号三楼301室
|
7 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋晓峰 [退出]
|
吴硕 [新增]
|
8 | 2021-07-01 | 联络员备案 |
宋晓峰 *** 备案手机:***
|
马玲玲 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-05-21 | 法定代表人变更 |
康江珍
|
杜全刚
|
10 | 2020-05-21 | 联络员备案 |
康江珍 *** 备案手机:***
|
宋晓峰 *** 备案手机:***
|