序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋敏 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 李利 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋敏
|
|
2 |
李利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-26 | 经营期限 |
2008年10月8日 至 2018年10月7日
|
2008年10月8日 至 2048年10月7日
|
2 | 2018-09-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-09-25章程修正案
|
3 | 2014-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张宗树 [退出]
|
李利 [新增]
|
4 | 2014-10-14 | 投资人(股权)变更 |
张宗树; [退出]宋敏;
|
李利; [新增]宋敏;
|
5 | 2014-10-14 | 监事备案 |
张宗树 [退出]
|
李利 [新增]
|
6 | 2014-10-14 | 章程备案 |
无
|
2014-10-08股东
|
7 | 2014-01-10 | 注册资本变更 |
500.0
|
500.0000
|
8 | 2014-01-10 | 法定代表人变更 |
李春华
|
宋敏
|
9 | 2014-01-10 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,张丽娟,200.0,***,李春华,300.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,张宗树,200.0,***,宋敏,300.0
|