序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛红卫 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛红卫
|
|
2 |
周彦超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 法定代表人变更 |
边建彬
|
薛红卫
|
2 | 2021-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
边建彬 [退出]
|
薛红卫 [新增]
|
3 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛红卫
|
薛红卫
|
4 | 2021-11-03 | 投资人(股权)变更 |
周彦超 出资 110万人民币; [退出]谷力鹏 出资 115万人民币; [退出]周彦刚 出资 275万人民币; [退出]薛红卫 出资 270万人民币;薛卫宾 出资 110万人民币; [退出]薛清波 出资 120万人民币; [退出]
|
薛红卫 出资 1000( + 270.37037% )万人民币;
|
5 | 2021-11-03 | 章程备案 |
无
|
2021-11-03新章程
|
6 | 2021-11-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周彦超
|
周彦超
|
8 | 2018-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周彦刚 [退出]
|
边建彬 [新增]
|
9 | 2018-11-15 | 法定代表人变更 |
周彦刚
|
边建彬
|
10 | 2017-12-27 | 投资人(股权)变更 |
周彦超 出资 130万人民币;谷力鹏 出资 140万人民币;周彦刚 出资 300万人民币;薛红卫 出资 300万人民币;薛卫宾 出资 130万人民币;
|
周彦超 出资 110( - 15.38462% )万人民币;谷力鹏 出资 115( - 17.85714% )万人民币;周彦刚 出资 275( - 8.33333% )万人民币;薛红卫 出资 270( - 10% )万人民币;薛卫宾 出资 110( - 15.38462% )万人民币;薛清波 出资 120万人民币; [新增]
|