序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗克沐 | 90% | 900万人民币 |
2 | 刘欢 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗克沐
|
|
2 |
刘欢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-22 | 投资人(股权)变更 |
肖银水 出资 900万人民币; [退出]刘欢 出资 100万人民币;
|
罗克沐 出资 900万人民币; [新增]刘欢 出资 100万人民币;
|
2 | 2020-05-22 | 经营期限 |
2017年11月2日 至 2037年11月1日
|
2017年11月2日 至 长期
|
3 | 2020-05-22 | 法定代表人变更 |
肖银水
|
罗克沐
|
4 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖银水 [退出]
|
罗克沐 [新增]
|
5 | 2020-05-22 | 联络员备案 |
肖银水 *** 备案手机:***
|
罗克沐 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-05-22 | 章程备案 |
无
|
2020-05-19新章程
|
7 | 2019-06-27 | 法定代表人变更 |
江勇辉
|
肖银水
|
8 | 2019-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江勇辉 [退出]
|
肖银水 [新增]
|
9 | 2019-06-27 | 章程备案 |
无
|
2019-06-26新章程
|
10 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
江勇辉 *** 备案手机:***
|
肖银水 *** 备案手机:***
|