序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李海 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
覃敏
|
|
2 |
刘世普
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-09修正案第一章第二条
|
2 | 2019-05-10 | 联络员备案 |
覃敏 *** 备案手机:***
|
覃敏 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-05-10 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区汇宁街6号三宏公寓综合服务楼301
|
河北省石家庄市新华区翔翼路13号院内东边办公楼二层
|
4 | 2015-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海 [退出]
|
覃敏 [新增]
|
5 | 2015-10-21 | 财务负责人 |
|
殷荟萍
|
6 | 2015-10-21 | 董事备案 |
李海 [退出]
|
覃敏 [新增]
|
7 | 2015-10-21 | 联络员备案 |
|
覃敏
|
8 | 2015-10-21 | 经理备案 |
李海 [退出]
|
覃敏 [新增]
|
9 | 2015-10-21 | 法定代表人变更 |
李海
|
覃敏
|
10 | 2014-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海 [退出]
|
刘世普 [新增]
|