序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 焦春光 | 100% | 52.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
焦春光
|
|
2 |
焦建忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-30 | 法定代表人变更 |
张莉
|
焦春光
|
2 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张莉 [退出]
|
焦春光 [新增]
|
3 | 2020-10-30 | 投资人(股权)变更 |
张莉 出资 52万人民币; [退出]
|
焦春光 出资 52万人民币; [新增]
|
4 | 2020-10-30 | 联络员备案 |
张莉 *** 备案手机:***
|
焦春光 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-10-30 | 章程备案 |
无
|
2020-10-09新章程
|
6 | 2017-07-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009年11月16日 至 2019年11月15日
|
2009年11月16日 至 2039年11月15日
|
7 | 2017-07-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-27章程修正案
|
8 | 2017-07-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张莉 备案手机:*****
|
9 | 2015-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
焦春光 [退出]
|
张莉 [新增]
|
10 | 2015-05-11 | 法定代表人变更 |
焦春光
|
张莉
|