序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李云飞 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李云飞
|
|
2 |
黄河
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-04 | 注册资本(金)变更 |
300万人民币
|
500.000000万人民币( + 66.66667% )
|
2 | 2015-10-29 | 住所变更 |
石家庄市桥东区光华路7号御景园1号
|
河北省石家庄市长安区光华路7号御景园1号
|
3 | 2015-10-29 | 联络员备案 |
|
黄河
|
4 | 2015-10-29 | 财务负责人 |
|
李娟
|
5 | 2014-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李云飞 [退出]
|
黄河 [新增]
|
6 | 2014-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李强 [退出]
|
李云飞 [新增]
|
7 | 2014-07-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2014-07-23 | 法定代表人变更 |
李强
|
李云飞
|
9 | 2014-07-23 | 投资人(股权)变更 |
李云飞;李强; [退出]
|
李云飞;
|
10 | 2014-07-23 | 章程备案 |
无
|
2014-07-21股东等
|