序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建刚 | 87% | 878.7万人民币 |
2 | 王玉航 | 13% | 131.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建刚
|
|
2 |
王玉航
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 经营范围变更 |
信息技术、软件和网络的技术开****、技术服务、技术转让、计算机系统集成;计算机及辅助设备、电子产品、通讯设备的研****、销售、安装及维修技术咨询;软件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制和禁止的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
信息技术、软件和网络的技术开****、技术服务、技术转让、技术咨询;通信工程、网络工程、楼宇智能化安装工程设计、施工;信息系统集成服务;计算机维修;增值电信业务;计算机软硬件及外围辅助设备、电子产品、音响设备、教学设备、通讯设备(地面卫星接收设施除外)、五金产品、摄影器材、照明设备、社会公共安全设备及器材、金属制品、钢材、服装、针纺织品、日用百货、花卉、家具、建材、厨房设备、卫生间用具、办公设备、文具用品、体育用品、工艺美术品、一般劳保用品、家用电器的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制和禁止的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-04-21 | 联络员备案 |
程思雨 *** 备案手机:***
|
郝丹丹 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-04-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-19经营范围变更。
|
4 | 2020-06-14 | 投资人(股权)变更 |
王建刚 出资 434.3万人民币;王亚红 出资 131.3万人民币; [退出]吕久伟 出资 444.4万人民币; [退出]
|
王建刚 出资 878.7( + 102.32558% )万人民币;王玉航 出资 131.3万人民币; [新增]
|
5 | 2020-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕久伟 [退出]
|
王玉航 [新增]
|
6 | 2020-06-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
王建刚;王亚红; [退出]吕久伟; [退出]
|
王建刚;王玉航; [新增]
|
7 | 2020-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王亚红 [退出]
|
王建刚 [新增]
|
8 | 2020-06-14 | 章程备案 |
无
|
2020-05-28股东变更。
|
9 | 2018-11-07 | 投资人(股权)变更 |
王建刚 出资 434.3万人民币;王亚红 出资 131.3万人民币;郝琳妍 出资 444.4万人民币; [退出]
|
王建刚 出资 434.3万人民币;王亚红 出资 131.3万人民币;吕久伟 出资 444.4万人民币; [新增]
|
10 | 2018-11-07 | 章程备案 |
无
|
2018-10-24股东的变更;备案新章程。
|