序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康建平 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 崔堂杰 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康建平
|
|
2 |
崔堂杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 章程备案 |
无
|
2020-12-21章程(经营范围)
|
2 | 2020-12-22 | 经营范围变更 |
医药中间体的研****、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
医药中间体的研****、生产、销售;环境污染处理专用药剂材料制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
3 | 2019-03-14 | 法定代表人变更 |
崔堂杰
|
康建平
|
4 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔堂杰 [退出]
|
康建平 [新增]
|
5 | 2019-03-14 | 章程备案 |
无
|
2019-03-13章程(法定代表人、监事)
|
6 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康建平 [退出]
|
崔堂杰 [新增]
|
7 | 2019-03-14 | 财务负责人 |
崔堂杰 ***
|
康健彬 ***
|