序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏琳 | 137.0万人民币 | |
2 | 张大骞 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏琳
|
|
2 |
赵丽红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-22 | 财务负责人 |
李爱红 ***
|
李娜 ***
|
2 | 2019-10-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-10修正案第四章第五条
|
3 | 2019-10-22 | 联络员备案 |
杨艳萍 *** 备案手机:***
|
乔展 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-10-22 | 投资人(股权)变更 |
苏琳 出资 100万人民币;赵丽红 出资 100万人民币; [退出]
|
苏琳 出资 140.000000( + 40% )万人民币;张大骞 出资 60万人民币; [新增]
|
5 | 2018-11-08 | 联络员备案 |
杨艳萍 *** 备案手机:***
|
杨艳萍 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-11-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-22修正案第四章第五条
|
7 | 2018-11-08 | 投资人(股权)变更 |
赵巍 出资 100万人民币; [退出]王广 出资 100万人民币; [退出]
|
苏琳 出资 100万人民币; [新增]赵丽红 出资 100万人民币; [新增]
|
8 | 2018-11-08 | 法定代表人变更 |
王广
|
苏琳
|
9 | 2018-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王广 [退出]
|
苏琳 [新增]
|
10 | 2018-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵巍 [退出]
|
赵丽红 [新增]
|