序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永强 | 50% | 250万人民币 |
2 | 侯晓鹏 | 50% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯晓鹏
|
|
2 |
李永强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-20章程修正案
|
2 | 2018-10-29 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区光华路290号依水苑物业楼201室
|
河北省石家庄市长安区建华北大街138号百川大厦1单元6A01
|
3 | 2017-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯晓鹏 [退出]
|
李永强 [新增]
|
4 | 2017-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永强 [退出]
|
侯晓鹏 [新增]
|
5 | 2017-08-25 | 经理备案 |
李永强 [退出]
|
侯晓鹏 [新增]
|
6 | 2017-08-25 | 法定代表人变更 |
李永强
|
侯晓鹏
|
7 | 2017-08-25 | 监事备案 |
侯晓鹏 [退出]
|
李永强 [新增]
|
8 | 2017-08-25 | 董事备案 |
李永强 [退出]
|
侯晓鹏 [新增]
|
9 | 2017-08-25 | 章程备案 |
无
|
2017-08-20新章程
|