序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王冬梅 | 11.75万人民币 | |
2 | 李钧 | 11.75万人民币 | |
3 | 武剑 | 11.75万人民币 | |
4 | 谢换萍 | 11.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢换萍
|
|
2 |
武剑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-25 | 清算组备案 |
无
|
负责人:谢换萍;成员:谢换萍;成员:武剑;成员:王冬梅;成员:李钧;
|
2 | 2017-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
芦宁 [退出]
|
武剑 [新增]
|
3 | 2017-07-27 | 监事备案 |
芦宁 [退出]
|
武剑 [新增]
|
4 | 2017-07-27 | 投资人(股权)变更 |
谢换萍 出资 0万人民币;芦宁 出资 0万人民币; [退出]王冬梅 出资 0万人民币;李钧 出资 0万人民币;
|
谢换萍 出资 12.5万人民币;武剑 出资 12.5万人民币; [新增]王冬梅 出资 12.5万人民币;李钧 出资 12.5万人民币;
|
5 | 2016-08-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
谢换萍 备案手机:*****
|
6 | 2016-08-10 | 住所变更 |
石家庄桥西区汇新路1号旭城花园旭华园12-4-201
|
河北省石家庄市桥西区中山西路258号佳泰大厦商业办公楼00单元1405
|
7 | 2015-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王双喜 [退出]
|
谢换萍 [新增]
|
8 | 2015-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨玉莲 [退出]
|
芦宁 [新增]
|
9 | 2015-07-07 | 注册资本(金)变更 |
3万人民币
|
50.0000万人民币( + 1566.66667% )
|
10 | 2015-07-07 | 经理备案 |
王双喜 [退出]
|
谢换萍 [新增]
|