序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷宇鹤 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷宇鹤
|
|
2 |
齐彦芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-02 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区中山东路166号如意商务大厦1606室
|
河北省石家庄市裕华区裕华东路106-1号金领大厦2号酒店式公寓楼2-2-1901
|
2 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张淑梅 [退出]
|
齐彦芬 [新增]
|
3 | 2020-06-01 | 法定代表人变更 |
李书芬
|
谷宇鹤
|
4 | 2020-06-01 | 投资人(股权)变更 |
李书芬 出资 5万人民币; [退出]
|
谷宇鹤 出资 5万人民币; [新增]
|
5 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李书芬 [退出]
|
谷宇鹤 [新增]
|
6 | 2020-06-01 | 联络员备案 |
李书芬 *** 备案手机:***
|
谷宇鹤 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-05-14 | 其他事项备案 |
李书芬 出资 200万人民币;
|
李书芬 出资 5万人民币;
|
8 | 2020-05-14 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
5.000000万人民币( - 97.5% )
|
9 | 2019-05-21 | 法定代表人变更 |
毛丹
|
李书芬
|
10 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
毛丹 *** 备案手机:***
|
李书芬 *** 备案手机:***
|