序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵亚飞 | 60% | 300万人民币 |
2 | 栾美林 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵亚飞
|
|
2 |
栾美林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-29 | 经营期限 |
2009年4月8日 至 2019年4月7日
|
2009年4月8日 至 2029年4月7日
|
2 | 2015-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
栾美林
|
3 | 2015-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
栾美林 [退出]赵二文 [退出]
|
赵亚飞 [新增]
|
4 | 2015-04-10 | 投资人(股权)变更 |
栾美林;货币出资500万元,占注册资本100%
|
栾美林;货币出资200( - 60% )万元,占注册资本40%,赵亚飞;货币出资300万元,占注册资本60%
|
5 | 2015-04-10 | 法定代表人变更 |
栾美林
|
赵亚飞
|
6 | 2015-04-10 | 监事备案 |
|
栾美林 [新增]
|
7 | 2015-04-10 | 董事备案 |
栾美林 [退出]赵二文 [退出]
|
赵亚飞 [新增]
|
8 | 2015-04-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|