序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于少通 | 55% | 275万人民币 |
2 | 吴胜杰 | 15% | 75万人民币 |
3 | 郑少鹏 | 15% | 75万人民币 |
4 | 谷震 | 15% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于少通
|
|
2 |
王静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 章程备案 |
无
|
2021-03-31股权内部转让。
|
2 | 2021-04-15 | 其他事项备案 |
吴胜杰 出资 275万人民币;谷震 出资 75万人民币;郑少鹏 出资 75万人民币;于少通 出资 75万人民币;
|
吴胜杰 出资 75.000000万人民币;谷震 出资 75万人民币;郑少鹏 出资 75万人民币;于少通 出资 275.000000万人民币;
|
3 | 2020-06-29 | 联络员备案 |
吴胜杰 *** 备案手机:***
|
王静 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-29 | 地址变更 |
石家庄高新区昆仑大街55号A座5001
|
石家庄高新区恒山街389号格力配套产业园105号东南角厂房二楼201
|
5 | 2020-06-29 | 经营范围变更 |
计算机软硬件、人工智能硬件的研****、生产(仅限分支机构)、销售、技术咨询、技术服务及技术转让;太阳能光伏电站的设计、施工及运营;新能源汽车充换电设施、新能源汽车电附件的研****、设计、安装、销售及咨询服务;互联网、物联网技术开****;多媒体设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
新能源汽车充换电设施、新能源汽车电附件的研****、设计、安装、销售及咨询服务;互联网、物联网技术开****;新能源、新材料、节能技术、智能电网系统技术的研****、技术咨询、技术服务;项目评价;太阳能光伏、风力****电的电站设计、施工及运营;节能工程的设计及施工;合同能源管理服务;经济信息咨询服务(金融、证券、期货、保险、教育咨询除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2020-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴胜杰 [退出]
|
于少通 [新增]
|
7 | 2020-06-29 | 章程备案 |
无
|
2020-06-08住所、法定代表人、经营范围变更;董事、经理备案。
|
8 | 2020-06-29 | 法定代表人变更 |
吴胜杰
|
于少通
|