序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李航铖 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 张红军 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张红军
|
|
2 |
张帆
|
|
3 |
冯奕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-26法定代表人、经营范围、经理变更
|
2 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建伟 [退出]
|
冯奕 [新增]
|
3 | 2021-09-27 | 法定代表人变更 |
李建伟
|
冯奕
|
4 | 2021-09-27 | 经营范围变更 |
普通货物运输、仓储,国内货物运输代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
普通货物运输、仓储,国内货物运输代理服务;国内船舶代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-07-04 | 联络员备案 |
李航铖 *** 备案手机:***
|
张红军 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-07-04 | 法定代表人变更 |
张红军
|
李建伟
|
7 | 2020-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张红军 [退出]
|
李建伟 [新增]
|
8 | 2020-07-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-28法定代表人、经理变更
|
9 | 2018-05-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2018-05-24 | 章程备案 |
无
|
2018-05-22公司类型变更、股东变更
|