序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩占国 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩占国
|
|
2 |
张桂香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董凤明 [退出]
|
张桂香 [新增]
|
2 | 2017-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵阳 [退出]
|
韩占国 [新增]
|
3 | 2017-09-19 | 投资人(股权)变更 |
赵阳 出资 800万人民币; [退出]
|
韩占国 出资 800万人民币; [新增]
|
4 | 2017-09-19 | 董事备案 |
赵阳 [退出]
|
韩占国 [新增]
|
5 | 2017-09-19 | 法定代表人变更 |
赵阳
|
韩占国
|
6 | 2017-09-19 | 经理备案 |
|
韩占国 [新增]
|
7 | 2016-10-09 | 经营范围变更 |
普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
普通货运;汽车租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
8 | 2015-07-15 | 经营范围变更 |
普通货运(道路运输许可证至2015年6月28日)*
|
普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
9 | 2015-07-15 | 法定代表人变更 |
董志涛
|
赵阳
|
10 | 2015-07-15 | 投资人(股权)变更 |
董志涛 出资 0万人民币; [退出]
|
赵阳 出资 800万人民币; [新增]
|