序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张小龙 | 50% | 100万人民币 |
2 | 康志付 | 50% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康志付
|
|
2 |
张小龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-12 | 法定代表人变更 |
高建超
|
康志付
|
2 | 2018-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁骏 [退出]
|
张小龙 [新增]
|
3 | 2018-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高建超 [退出]
|
康志付 [新增]
|
4 | 2017-08-16 | 经营范围变更 |
建材、钢材、有色金属(不含稀贵金属)、铁粉、铁矿石、焦炭(无储存)、五金交电、电子产品、通用及专用机械设备、仪器仪表、日用品、电线电缆、陶瓷制品、矿粉、水渣批****零售(住所有效期至2020年3月11日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建材、钢材、有色金属(不含稀贵金属)、铁粉、铁矿石、焦炭(无储存)、五金交电、电子产品、通用及专用机械设备、仪器仪表、日用品、电线电缆、陶瓷制品、矿粉、水渣、汽车配件、汽车用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、化工产品(不含危险化学品)、工艺品(不含古董文物、象牙及其制品)、家用电器、眼镜、健身器材、家具批****零售(住所有效期至2020年3月11日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-05-25 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:高建超;成员:鲁骏;
|
6 | 2017-05-25 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:高建超;成员:鲁骏;
|