序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金建华 | 50% | 1000.0万人民币 |
2 | 苏旺 | 50% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金建华
|
|
2 |
苏旺
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山市同成建设工程有限公司路北分公司
|
汤宗来 | 2020-08-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰工程施工、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工、送变电专业工程承包、管道工程施工、园林绿化、体育场地设施工程、金属门窗工程、公路路基工程、土石方工程、化工石油设备管道安装、城市及道路照明工程、电采暖设备安装、维修销售(以上范围取得资质后凭资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰工程施工、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工、送变电专业工程承包、管道工程施工、园林绿化、体育场地设施工程、金属门窗工程、公路路基工程、土石方工程、化工石油设备管道安装、城市及道路照明工程、电采暖设备安装、维修销售(以上范围取得资质后凭资质经营);建筑物拆除作业(爆破作业除外)、建筑劳务分包、土地整治服务、建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
2 | 2019-03-05 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰工程施工、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工、送变电专业工程承包、管道工程施工、园林绿化、体育场地设施工程、金属门窗工程、公路路基工程、土石方工程、化工石油设备管道安装、城市及道路照明工程(以上范围取得资质后凭资质经营)(房屋租期至2026年9月13日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰工程施工、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工、送变电专业工程承包、管道工程施工、园林绿化、体育场地设施工程、金属门窗工程、公路路基工程、土石方工程、化工石油设备管道安装、城市及道路照明工程、电采暖设备安装、维修销售(以上范围取得资质后凭资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
3 | 2016-10-09 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰工程施工、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工、送变电专业工程承包、管道工程施工(以上范围取得资质后凭资质经营)(房屋租期至2026年9月13日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰工程施工、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工、送变电专业工程承包、管道工程施工、园林绿化、体育场地设施工程、金属门窗工程、公路路基工程、土石方工程、化工石油设备管道安装、城市及道路照明工程(以上范围取得资质后凭资质经营)(房屋租期至2026年9月13日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
4 | 2016-09-29 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰工程施工、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工、送变电专业工程承包、管道工程施工(以上范围取得资质后凭资质经营)***
|
房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰工程施工、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工、送变电专业工程承包、管道工程施工(以上范围取得资质后凭资质经营)(房屋租期至2026年9月13日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
5 | 2016-09-29 | 住所变更 |
河北省唐山市路南区凤城盛世SG楼1单元1门740号
|
唐山市丰南区望海路39号
|
6 | 2016-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祖余学 [退出]
|
苏旺 [新增]
|
7 | 2016-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金秀娟 [退出]
|
金建华 [新增]
|
8 | 2016-01-28 | 注册资本(金)变更 |
800万人民币
|
2000.0000万人民币( + 150% )
|
9 | 2016-01-28 | 法定代表人变更 |
金秀娟
|
金建华
|
10 | 2016-01-28 | 董事备案 |
金秀娟 [退出]
|
金建华 [新增]
|