序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李宝永 | 99% | 495.0万人民币 |
2 | 赵连辉 | 1% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵连辉
|
|
2 |
李宝永
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-12 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
孙晓江; [退出]李宝元; [退出]
|
赵连辉; [新增]李宝永; [新增]
|
2 | 2021-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李宝元 [退出]
|
李宝永 [新增]
|
3 | 2021-05-12 | 投资人(股权)变更 |
孙晓江 出资 250万人民币; [退出]李宝元 出资 250万人民币; [退出]
|
赵连辉 出资 5万人民币; [新增]李宝永 出资 495万人民币; [新增]
|
4 | 2021-05-12 | 法定代表人变更 |
孙晓江
|
赵连辉
|
5 | 2021-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙晓江 [退出]
|
赵连辉 [新增]
|
6 | 2017-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李宝永 [退出]
|
孙晓江 [新增]
|
7 | 2017-12-25 | 经营范围变更 |
通用机械及专用机械零配件制造、销售(排污证有效期至2017年11月30日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
通用机械及专用机械零配件制造、销售(凭环保许可生产)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
8 | 2017-12-25 | 经理备案 |
李宝永 [退出]
|
孙晓江 [新增]
|
9 | 2017-12-25 | 法定代表人变更 |
李宝永
|
孙晓江
|
10 | 2015-12-25 | 投资人(股权)变更 |
孙晓江;李宝元;
|
孙晓江;李宝元;
|