序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙善玲 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙善玲
|
|
2 |
刘晓琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-01 | 经营范围变更 |
肉羊养殖;饲料经销(场地租期至2028年12月31日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
畜禽养殖;饲料经销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
2 | 2015-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑春喜 [退出]
|
孙善玲 [新增]
|
3 | 2015-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙善玲 [退出]
|
刘晓琴 [新增]
|
4 | 2015-01-08 | 投资人(股权)变更 |
郑春喜; [退出]
|
孙善玲; [新增]
|
5 | 2015-01-08 | 法定代表人变更 |
郑春喜
|
孙善玲
|
6 | 2015-01-08 | 监事备案 |
孙善玲 [退出]
|
刘晓琴 [新增]
|
7 | 2015-01-08 | 董事备案 |
郑春喜 [退出]
|
孙善玲 [新增]
|
8 | 2014-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘倬辉 [退出]
|
孙善玲 [新增]
|
9 | 2014-09-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2014-09-01 | 监事备案 |
刘倬辉 [退出]
|
孙善玲 [新增]
|