序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王恩民 | 100% | 181.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王恩民
|
|
2 |
曹荣阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-26 | 清算组备案 |
无
|
负责人:王恩民;成员:曹荣阳;成员:刘跃强;
|
2 | 2018-05-18 | 注册资本变更 |
81万人民币
|
181.000000万人民币( + 123.45679% )
|
3 | 2018-05-18 | 投资人(股权)变更 |
王恩民 出资 81万人民币;
|
王恩民 出资 181( + 123.45679% )万人民币;
|
4 | 2017-12-27 | 财务负责人 |
|
刘跃强
|
5 | 2017-12-27 | 经营范围变更 |
普通货运(有效期至2018年2月25日)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-12-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
曹荣阳 备案手机:*****
|