序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐世杰 | 98% | 5936.84万人民币 |
2 | 李晓林 | 2% | 121.16万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晓林
|
|
2 |
徐世杰
|
|
3 |
刘静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-06第三章第八条
|
2 | 2021-06-08 | 经营范围变更 |
锰合金制造、销售;钢材、铜材、铝材、锰合金、铁矿石批****、零售;房屋、场地租赁***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
锰合金制造、销售;钢材、铜材、铝材、锰合金、铁矿石批****、零售;房屋、场地租赁;信息技术咨询服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-08-14 | 投资人(股权)变更 |
李晓静 出资 2302.04万人民币; [退出]徐世杰 出资 3634.8万人民币;李晓林 出资 121.16万人民币;
|
徐世杰 出资 5936.84( + 63.33333% )万人民币;李晓林 出资 121.16万人民币;
|
4 | 2020-08-14 | 联络员备案 |
皇甫秀静 *** 备案手机:***
|
陈美玲 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-08-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-23第五章第十条
|
6 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晓静 [退出]
|
刘静 [新增]
|
7 | 2018-09-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-09-19第三章第八条
|
8 | 2018-09-27 | 经营范围变更 |
锰合金制造、销售;钢材、铜材、铝材、锰合金、铁矿石批****、零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
锰合金制造、销售;钢材、铜材、铝材、锰合金、铁矿石批****、零售;房屋、场地租赁***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2015-11-30 | 联络员备案 |
|
皇甫秀静
|
10 | 2015-11-30 | 法定代表人变更 |
徐世杰
|
李晓林
|