序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李立春 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李立春
|
|
2 |
高莉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟晓玲 [退出]
|
高莉 [新增]
|
2 | 2020-06-11 | 法定代表人变更 |
曹永钊
|
李立春
|
3 | 2020-06-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹永钊 [退出]
|
李立春 [新增]
|
5 | 2020-06-11 | 投资人(股权)变更 |
曹永钊 出资 150万人民币; [退出]翟晓玲 出资 150万人民币; [退出]
|
李立春 出资 300万人民币; [新增]
|
6 | 2019-06-26 | 其他事项备案 |
曹永钊 出资 0万人民币;翟晓玲 出资 0万人民币;
|
曹永钊 出资 150万人民币;翟晓玲 出资 150万人民币;
|
7 | 2019-06-26 | 经营范围变更 |
建筑工程见证取样检测、主体结构工程现场检测(以上范围取得资质后凭资质经营)***
|
见证取样检测、主体结构工程现场检测、建筑工程(使用功能)见证取样检测、室内环境检测、地基基础工程检测、建筑门窗检测、钢结构工程检测、建筑节能检测(以上范围取得资质后凭资质经营)***
|
8 | 2016-09-23 | 住所变更 |
河北省唐山市开平区开平镇大岔道村西北
|
河北省唐山市开平区开平镇西八里村南
|
9 | 2016-09-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014年7月16日 至 2034年7月23日
|
2014年7月16日 至 2036年9月15日
|
10 | 2014-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张林 [退出]
|
翟晓玲 [新增]
|