序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘佐敏 | 51% | 306.0万人民币 |
2 | 刘松 | 49% | 294.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘松
|
|
2 |
刘佐敏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
遵化市玉兴矿业有限公司兴达铁选厂
|
强小磊 | 2015-05-27 |
2 |
遵化市玉兴矿业有限公司玉兴铁矿
|
刘松 | 2014-10-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-20 | 投资人(股权)变更 |
刘松 出资 500万人民币;强小磊 出资 100万人民币; [退出]
|
刘松 出资 294( - 41.2% )万人民币;刘佐敏 出资 306万人民币; [新增]
|
2 | 2022-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
强小磊 [退出]
|
刘佐敏 [新增]
|
3 | 2022-05-20 | 经营范围变更 |
矿产品 购销;矿山机械 制造;铁矿石开采、铁精粉、磁选(只限分支机构经营) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
铁矿石开采 黑色金属矿选业(只限分支机构经营);矿山机械 制售;铁精粉 铁矿石 销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-05-31 | 法定代表人变更 |
强玉兴
|
刘松
|
5 | 2021-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
强玉兴 [退出]
|
刘松 [新增]
|
6 | 2021-05-31 | 投资人(股权)变更 |
强玉兴 出资 500万人民币; [退出]强小磊 出资 100万人民币;
|
刘松 出资 500万人民币; [新增]强小磊 出资 100万人民币;
|
7 | 2016-05-30 | 章程备案 |
无
|
2016-05-25第七条; 2016-05-25第七条
|
8 | 2015-05-25 | 经营范围变更 |
矿产品 购销;矿山机械 制造;铁矿石开采(只限分支机构经营)
|
矿产品 购销;矿山机械 制造;铁矿石开采(只限分支机构经营);铁精粉 磁选(只限分支机构经营) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|