序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李春林 | 100% | - |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-29 | 经营范围变更 |
货运站(场)经营(配载、信息服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(经营期限至2018-12-31)***
|
货运站(场)经营(配载、信息服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(经营期限至2020-12-31)***
|
2 | 2018-05-29 | 住所变更 |
唐山市路北区友谊路17号
|
唐山市路北区规划一路东侧一层
|
3 | 2017-01-04 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吴艳秋 备案手机:*****
|
4 | 2017-01-04 | 财务负责人 |
|
刘薇
|
5 | 2017-01-04 | 经营范围变更 |
货运站(场)经营(配载、信息服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(经营期限至2016年12月31日)***
|
货运站(场)经营(配载、信息服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(经营期限至2018-12-31)***
|
6 | 2015-08-25 | 经营范围变更 |
货运站(场)经营(配载、信息服务)(有效期至2015年8月24日)**
|
货运站(场)经营(配载、信息服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(经营期限至2016年12月31日)***
|