序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈辉 | 50% | 500万人民币 |
2 | 高月龙 | 50% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈辉
|
|
2 |
高月龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-19 | 清算组备案 |
无
|
负责人:陈辉;成员:高月龙;成员:孙倩;
|
2 | 2017-09-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:陈辉;成员:高月龙;成员:孙倩;
|
3 | 2017-09-19 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:陈辉;成员:高月龙;成员:孙倩;
|
4 | 2015-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐微微 [退出]
|
高月龙 [新增]
|
5 | 2015-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何志敏 [退出]
|
陈辉 [新增]
|
6 | 2015-09-01 | 投资人(股权)变更 |
林治泉 出资 340万人民币; [退出]徐微微 出资 330万人民币; [退出]林修含 出资 330万人民币; [退出]
|
陈辉 出资 500万人民币; [新增]高月龙 出资 500万人民币; [新增]
|
7 | 2015-09-01 | 监事备案 |
徐微微 [退出]
|
高月龙 [新增]
|
8 | 2015-09-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-09-03~2018-10-31
|
2013-09-03~2035-08-01
|
9 | 2015-09-01 | 经理备案 |
何志敏 [退出]
|
陈辉 [新增]
|
10 | 2015-09-01 | 董事备案 |
何志敏 [退出]
|
陈辉 [新增]
|