序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-24 | 负责人变更 |
宁伟 [退出]
|
何景杰 [新增]
|
2 | 2018-07-13 | 负责人变更 |
尹强 [退出]
|
宁伟 [新增]
|
3 | 2016-08-05 | 负责人变更 |
郝险光 [退出]
|
尹强 [新增]
|
4 | 2015-11-12 | 财务负责人 |
|
董晓月
|
5 | 2015-11-12 | 负责人变更 |
胡文军 [退出]
|
郝险光 [新增]
|
6 | 2015-11-12 | 联络员备案 |
|
王凤娟
|