序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阚玉国 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 郑贺跃 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阚玉国
|
|
2 |
郑贺跃
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 经营期限 |
2011年9月19日 至 2021年9月18日
|
2011年9月19日 至 长期
|
2 | 2020-06-08 | 投资人(股权)变更 |
阚玉国 出资 400万人民币;张福强 出资 100万人民币; [退出]
|
阚玉国 出资 400万人民币;郑贺跃 出资 100.000000万人民币; [新增]
|
3 | 2020-06-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
阚玉国;张福强; [退出]
|
阚玉国;郑贺跃; [新增]
|
4 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张福强 [退出]
|
郑贺跃 [新增]
|
5 | 2019-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李敏 [退出]
|
张福强 [新增]
|
6 | 2019-07-05 | 投资人(股权)变更 |
阚玉国 出资 400万人民币;李敏 出资 100万人民币; [退出]
|
阚玉国 出资 400万人民币;张福强 出资 100万人民币; [新增]
|
7 | 2018-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马丽梅 [退出]
|
李敏 [新增]
|
8 | 2018-11-19 | 投资人(股权)变更 |
阚玉国 出资 400万人民币;马丽梅 出资 100万人民币; [退出]
|
阚玉国 出资 400万人民币;李敏 出资 100万人民币; [新增]
|
9 | 2018-11-19 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2016-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴超 [退出]
|
马丽梅 [新增]
|