序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北董氏实业集团有限公司 | 85% | 8500.0万人民币 |
2 | 唐山海港汇金能源有限公司 | 15% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨娜
|
|
2 |
张永乔
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山建通房地产开****有限公司绥化分公司
|
刘佳 | 2010-07-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-11 | 经营期限 |
2001年8月31日 至 2020年6月11日
|
2001年8月31日 至 长期
|
2 | 2017-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董配胜 [退出]
|
杨娜 [新增]
|
3 | 2017-06-12 | 经理备案 |
董配胜 [退出]
|
杨娜 [新增]
|
4 | 2017-06-12 | 经营范围变更 |
房地产开****(期限至2017年3月9日);建筑材料(木材、石灰除外)批****、零售;房屋出租*
|
房地产开****;建筑材料(木材、石灰除外)批****、零售;房屋出租***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-06-12 | 法定代表人变更 |
董配胜
|
杨娜
|
6 | 2017-06-12 | 董事备案 |
董配胜 [退出]
|
杨娜 [新增]
|
7 | 2014-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董配胜董配胜李哲翟安辉龚乃全向阳
|
董配胜李哲龚乃全翟安辉向阳
|
8 | 2014-03-31 | 经营范围变更 |
房地产开****(期限至2013年12月15日);建筑材料(木材、石灰除外)批****、零售;房屋出租*
|
房地产开****(期限至2017年3月9日);建筑材料(木材、石灰除外)批****、零售;房屋出租*
|
9 | 2014-03-31 | 董事备案 |
董配胜董配胜李哲翟安辉龚乃全向阳
|
董配胜李哲龚乃全翟安辉向阳
|