序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘以东 | 100% | 2688.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘以东
|
|
2 |
王秀玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山豪门建筑安装工程有限公司天津分公司
|
王振柱 | 2014-09-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-11 | 经营期限 |
1996年5月16日 至 2019年5月4日
|
1996年5月16日 至 2026年5月15日
|
2 | 2017-08-09 | 经营范围变更 |
土木建筑(房屋建筑工程施工总承包贰级)、市政工程建设(市政公用工程施工总承包叁级);铝合金制造、装饰装修、铝型材配件、化工产品、油漆、五金电料及民用建材销售;水电、塔式起重机安装、机械设备、模板租赁。
|
土木建筑(房屋建筑工程施工总承包贰级)、园林绿化工程施工、市政工程建设(市政公用工程施工总承包叁级);铝合金制造、装饰装修、铝型材配件、化工产品、油漆、五金电料及民用建材销售;水电、塔式起重机安装、机械设备、模板租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-08-09 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2015-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘以光 [退出]
|
王秀玲 [新增]
|
5 | 2015-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王秀玲 [退出]
|
刘以东 [新增]刘以东 [新增]
|
6 | 2015-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王秀玲 [退出]
|
刘以东 [新增]
|
7 | 2015-11-19 | 财务负责人 |
|
李淑秀
|
8 | 2015-11-19 | 董事备案 |
王秀玲 [退出]
|
刘以东 [新增]刘以东 [新增]
|
9 | 2015-11-19 | 法定代表人变更 |
王秀玲
|
刘以东
|
10 | 2015-11-19 | 联络员备案 |
|
刘以东
|