序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁子军 | 42.23% | 42.23万人民币 |
2 | 刘山 | 32.55% | 32.55万人民币 |
3 | 张文军 | 25.22% | 25.22万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张文军
|
|
2 |
梁子军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-28 | 投资人(股权)变更 |
刘山 出资 28.4万人民币;白永兰 出资 12.76万人民币; [退出]张文军 出资 22万人民币;梁子军 出资 36.84万人民币;
|
刘山 出资 32.55( + 14.61268% )万人民币;张文军 出资 25.22( + 14.63636% )万人民币;梁子军 出资 42.23( + 14.63084% )万人民币;
|
2 | 2018-08-06 | 投资人(股权)变更 |
刘山 出资 24.4万人民币;白永兰 出资 8.76万人民币;唐山市集林装饰有限公司 出资 40万人民币; [退出]梁子军 出资 26.84万人民币;
|
刘山 出资 28.4( + 16.39344% )万人民币;白永兰 出资 12.76( + 45.6621% )万人民币;张文军 出资 22万人民币; [新增]梁子军 出资 36.84( + 37.25782% )万人民币;
|
3 | 2018-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘山 [退出]李宝兴 [退出]白永兰 [退出]
|
梁子军 [新增]
|
4 | 2018-08-06 | 法定代表人变更 |
梁子军
|
张文军
|
5 | 2018-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁子军 [退出]
|
张文军 [新增]
|
6 | 2018-08-06 | 经营期限 |
1993年11月26日 至 2019年6月30日
|
1993年11月26日 至 长期
|
7 | 2017-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁子军 [退出]白永兰李宝兴刘山
|
李宝兴刘山白永兰
|
8 | 2017-08-07 | 财务负责人 |
|
于志华
|
9 | 2017-08-07 | 投资人(股权)变更 |
刘山 出资 24.4万;白永兰 出资 8.76万;唐山市集林装饰有限公司 出资 40万;梁子军 出资 26.84万;
|
刘山 出资 24.400000万人民币;白永兰 出资 8.760000万人民币;唐山市集林装饰有限公司 出资 40万人民币;梁子军 出资 26.840000万人民币;
|
10 | 2017-08-07 | 监事备案 |
梁子军 [退出]白永兰李宝兴刘山
|
李宝兴刘山白永兰
|