序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙国和 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘新
|
|
2 |
孙国和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年1月8日 至 2017年1月7日
|
2007年1月8日 至 2027年1月7日
|
2 | 2016-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨建波 [退出]
|
刘新 [新增]
|
3 | 2016-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨福奇 [退出]
|
孙国和 [新增]
|
4 | 2016-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨建波 [退出]
|
刘新 [新增]刘新 [新增]
|
5 | 2016-01-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
孙国和 备案手机:*****
|
6 | 2016-01-18 | 经理备案 |
杨建波 [退出]
|
刘新 [新增]
|
7 | 2016-01-18 | 法定代表人变更 |
杨建波
|
刘新
|
8 | 2016-01-18 | 投资人(股权)变更 |
杨建波 出资 0万人民币; [退出]
|
孙国和 出资 500万人民币; [新增]
|
9 | 2016-01-18 | 财务负责人 |
|
陈雪松
|
10 | 2016-01-18 | 董事备案 |
杨建波 [退出]
|
刘新 [新增]刘新 [新增]
|