序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘林枫 | 380.0万人民币 | |
2 | 吴小苈 | 380.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴小苈
|
|
2 |
刘林枫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-15 | 联络员备案 |
胡奇伟 *** 备案手机:***
|
刘林枫 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-04-15 | 法定代表人变更 |
吴小苈
|
刘林枫
|
3 | 2022-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘林枫
|
4 | 2022-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘林枫 [退出]
|
吴小苈 [新增]
|
5 | 2020-12-25 | 其他事项备案 |
吴小苈 出资 120万人民币;刘林枫 出资 120万人民币;
|
吴小苈 出资 500万人民币;刘林枫 出资 500万人民币;
|
6 | 2020-12-25 | 注册资本变更 |
240万人民币
|
1000.000000万人民币( + 316.66667% )
|
7 | 2020-12-25 | 经营期限 |
2008年1月21日 至 2028年1月21日
|
2008年1月21日 至 长期
|
8 | 2017-07-17 | 经营范围变更 |
葡萄酒 制造销售(凭生产许可证经营)(有效期至2017年12月29日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
葡萄酒 制造 销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-07-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年1月21日 至 2018年1月21日
|
2008年1月21日 至 2028年1月21日
|
10 | 2015-01-29 | 经营范围变更 |
葡萄酒 制造销售(凭生产许可证经营)(有效期至2014年12月29日)
|
葡萄酒 制造销售(凭生产许可证经营)(有效期至2017年12月29日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|