序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高志成 | 655.0万人民币 | |
2 | 高翔 | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高志成
|
|
2 |
高翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武志军 [退出]
|
高志成 [新增]
|
2 | 2018-10-31 | 法定代表人变更 |
武志军
|
高志成
|
3 | 2018-10-31 | 投资人(股权)变更 |
武志军 出资 930万人民币; [退出]高贺梅 出资 50万人民币; [退出]
|
高志成 出资 930万人民币; [新增]高翔 出资 50万人民币; [新增]
|
4 | 2018-10-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-24章程修正案
|
5 | 2018-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高贺梅 [退出]
|
高翔 [新增]
|
6 | 2018-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高志成 [退出]
|
武志军 [新增]
|
7 | 2018-06-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-29章程修正案
|
8 | 2018-06-07 | 投资人(股权)变更 |
高志成 出资 930万人民币; [退出]高贺梅 出资 50万人民币;
|
武志军 出资 930万人民币; [新增]高贺梅 出资 50万人民币;
|
9 | 2018-06-07 | 法定代表人变更 |
高志成
|
武志军
|
10 | 2017-11-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年11月7日 至 2018年4月30日
|
2008年11月7日 至 2030年4月30日
|