序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州中能汽轮动力有限公司 | 60% | 120万人民币 |
2 | 孙晓江 | 40% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李锡明
|
|
2 |
王鹏
|
|
3 |
孙晓江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-26 | 章程备案 |
无
|
2021-05-08新章程
|
2 | 2021-04-19 | 章程备案 |
无
|
备案章程
|
3 | 2018-06-22 | 法定代表人变更 |
孙晓江
|
李锡明
|
4 | 2018-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何高达
|
何高达李锡明 [新增]
|
5 | 2018-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐顺清 [退出]
|
王鹏 [新增]
|
6 | 2016-10-18 | 经营范围变更 |
汽轮机技术服务、安装、维修(限办资质证后经营);汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批****、零售***
|
汽轮机技术服务、安装、维修(限办资质证后经营);汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批****、零售***
|
7 | 2016-10-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011年11月10日 至 2016年8月31日
|
2011年11月10日 至 长期
|
8 | 2016-10-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘雅静 备案手机:*****
|