序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁雄健 | 51% | 1530.0万人民币 |
2 | 刘国满 | 30% | 900.0万人民币 |
3 | 范小辉 | 19% | 570.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁雄健
|
|
2 |
金月容
|
|
3 |
范小辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 经营范围变更 |
房地产开****经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:房地产开****经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
2 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范小辉
|
陈剑波
|
3 | 2022-08-23 | 法定代表人变更 |
范小辉
|
陈剑波
|
4 | 2021-05-12 | 投资人(股权)变更 |
袁雄健 出资 1530万人民币;王远 出资 1470万人民币; [退出]
|
袁雄健 出资 1530万人民币;刘国满 出资 900万人民币; [新增]范小辉 出资 570万人民币; [新增]
|
5 | 2021-05-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-10股东、监事
|
6 | 2021-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王远 [退出]
|
金月容 [新增]
|
7 | 2019-06-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-23股权转让、变更法定代表人
|
8 | 2019-06-13 | 法定代表人变更 |
贾海军
|
范小辉
|
9 | 2019-06-13 | 投资人(股权)变更 |
贾海军 出资 1200万人民币; [退出]王远 出资 1800万人民币;
|
袁雄健 出资 1530万人民币; [新增]王远 出资 1470( - 18.33333% )万人民币;
|
10 | 2019-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾海军 [退出]
|
范小辉 [新增]
|