序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马鸿鸣 | 80% | 240.0万人民币 |
2 | 遵化市市场建设服务中心 | 20% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于志国
|
|
2 |
马鸿鸣
|
|
3 |
王淑芝
|
|
4 |
米宏臣
|
|
5 |
张会博
|
|
6 |
张军
|
|
7 |
李家鹏
|
|
8 |
李淑敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于志国张会博马鸿鸣王淑芝米宏臣
|
王淑芝于志国张会博米宏臣马鸿鸣
|
2 | 2021-04-19 | 法定代表人变更 |
米宏臣
|
于志国
|
3 | 2018-05-30 | 其他事项备案 |
遵化市市场建设服务中心 出资 60万人民币;马鸿鸣 出资 0万人民币;
|
遵化市市场建设服务中心 出资 60万人民币;马鸿鸣 出资 240万人民币;
|
4 | 2018-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付宴 [退出]张继海 [退出]张军
|
李淑敏 [新增]张军李家鹏 [新增]
|
5 | 2018-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于志国米宏臣王淑芝马鸿鸣张金合 [退出]
|
张会博 [新增]王淑芝马鸿鸣米宏臣于志国
|
6 | 2015-08-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-08-24~2015-08-24
|
2005-08-24~2025-08-24
|
7 | 2015-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王淑芝马鸿鸣刘晓伟 [退出]张金合韩富 [退出]
|
马鸿鸣王淑芝米宏臣 [新增]于志国 [新增]张金合
|
8 | 2015-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马洪兵 [退出]张继海米树敏 [退出]
|
张继海付宴 [新增]张军 [新增]
|
9 | 2015-01-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
天津天遵燕山商贸有限公司; [退出]遵化市市场建设服务中心;
|
马鸿鸣; [新增]遵化市市场建设服务中心;
|
10 | 2015-01-14 | 法定代表人变更 |
马鸿鸣
|
米宏臣
|