序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘新生 | 70% | 2800.0万人民币 |
2 | 李桂芹 | 30% | 1200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李桂芹
|
|
2 |
刘新生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 经营范围变更 |
复合不锈钢管、复合不锈钢板、镍生铁 生产 销售(取得排污许可证后方可经营);镍矿石、焦炭 购销;通用设备 专用设备及配件 五金交电 仪器仪表 金属制品 通讯设备 劳保用品 文具用品 办公用品 计算机及耗材 软件及外围设备 电缆 轴承 阀门 电子产品 建材(砂石、建筑用砂除外) 耐火材料 防水材料 塑料制品 汽车配件 批**** 零售;铁矿石 铁精粉 购销;生活性废旧物品 回收 销售;生产性废旧金属 回收破碎 压块 销售;废旧电池 回收 销售;危险废物治理服务(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
离心不锈钢复合管 离心不锈钢复合板 制售;金属材料(贵金属除外) 金属矿石 机械设备 仪器仪表 金属制品 通讯设备 劳动保护用品 文具用品 办公设备 计算机软硬件及辅助设备 电线电缆 轴承 阀门和旋塞 电子产品 建筑材料 耐火材料 建筑防水卷材产品 塑料制品 汽车零配件 再生资源 销售;生产性废旧金属 回收 销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2022-05-17 | 经营期限 |
2011年11月21日 至 2022年5月20日
|
2011年11月21日 至 长期
|
3 | 2021-09-07 | 地址变更 |
遵化市建明镇穆家庄村村南、邦宽公路南侧
|
遵化市经济开****区金山工业园区
|
4 | 2021-09-07 | 经营范围变更 |
复合不锈钢管、复合不锈钢板、镍生铁 生产 销售(取得排污许可证后方可经营);镍矿石、焦炭 购销;通用设备 专用设备及配件 五金交电 仪器仪表 金属制品 通讯设备 劳保用品 文具用品 办公用品 计算机及耗材 软件及外围设备 电缆 轴承 阀门 电子产品 建材(砂石、建筑用砂除外) 耐火材料 防水材料 塑料制品 汽车配件 批**** 零售;铁矿石 铁精粉 购销;生活性废旧物品 回收;生产性废旧金属 回收(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
复合不锈钢管、复合不锈钢板、镍生铁 生产 销售(取得排污许可证后方可经营);镍矿石、焦炭 购销;通用设备 专用设备及配件 五金交电 仪器仪表 金属制品 通讯设备 劳保用品 文具用品 办公用品 计算机及耗材 软件及外围设备 电缆 轴承 阀门 电子产品 建材(砂石、建筑用砂除外) 耐火材料 防水材料 塑料制品 汽车配件 批**** 零售;铁矿石 铁精粉 购销;生活性废旧物品 回收 销售;生产性废旧金属 回收破碎 压块 销售;废旧电池 回收 销售;危险废物治理服务(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-06-22 | 地址变更 |
遵化市党峪镇金山工业园区
|
遵化市建明镇穆家庄村村南、邦宽公路南侧
|
6 | 2017-07-26 | 经营范围变更 |
复合不锈钢管、复合不锈钢板、镍生铁 生产 销售(取得排污许可证后方可经营);镍矿石、焦炭 购销;通用设备 专用设备及配件 五金交电 仪器仪表 金属制品 通讯设备 劳保用品 文具用品 办公用品 计算机及耗材 软件及外围设备 电缆 轴承 阀门 电子产品 建材(砂石、建筑用砂除外) 耐火材料 防水材料 塑料制品 汽车配件 批**** 零售
|
复合不锈钢管、复合不锈钢板、镍生铁 生产 销售(取得排污许可证后方可经营);镍矿石、焦炭 购销;通用设备 专用设备及配件 五金交电 仪器仪表 金属制品 通讯设备 劳保用品 文具用品 办公用品 计算机及耗材 软件及外围设备 电缆 轴承 阀门 电子产品 建材(砂石、建筑用砂除外) 耐火材料 防水材料 塑料制品 汽车配件 批**** 零售;铁矿石 铁精粉 购销;生活性废旧物品 回收;生产性废旧金属 回收(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘畅 [退出]
|
刘新生 [新增]
|
8 | 2016-11-16 | 监事备案 |
刘畅 [退出]
|
刘新生 [新增]
|
9 | 2016-11-16 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘畅 出资 700万人民币;王庆蕊 出资 300万人民币;
|
刘新生 出资 2800万人民币;李桂芹 出资 1200万人民币;
|
10 | 2016-11-16 | 法定代表人变更 |
王庆蕊
|
李桂芹
|