序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵建东 | 55% | 55.0万人民币 |
2 | 陈慎 | 45% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵建东
|
|
2 |
陈慎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 经营期限 |
2010年7月30日 至 2021年12月31日
|
2010年7月30日 至 长期
|
2 | 2018-05-17 | 经营范围变更 |
正餐 制售(含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品和冷热饮品制售)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
正餐 制售(含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品和冷热饮品制售);预包装食品 销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2015-11-09 | 财务负责人 |
|
苏瑞梅
|
4 | 2015-11-09 | 经营范围变更 |
正餐 制售(含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品和冷热饮品制售)(有效期至2015年6月8日)
|
正餐 制售(含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品和冷热饮品制售)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-11-09 | 联络员备案 |
|
苏瑞梅
|
6 | 2014-03-18 | 经营范围变更 |
正餐 制售(含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品和冷热饮品制售)(有效期至2015年6月8日)
|
正餐 制售(含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品和冷热饮品制售)(有效期至2015年6月8日)
|
7 | 2014-03-18 | 投资人(股权)变更 |
李建忠 出资 55万null; [退出]李林 出资 45万null; [退出]
|
邵建东 出资 55万人民币; [新增]陈慎 出资 45万人民币; [新增]
|
8 | 2014-03-18 | 法定代表人变更 |
李建忠
|
邵建东
|
9 | 2014-03-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-03-06出资人及出资金额邵建东 70万元陈慎30万元
|
10 | 2012-06-08 | 经营期限 |
2010-07-30,2011-12-31
|
2010-07-30,2021-12-31
|