序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 负责人变更 |
姚立 [退出]
|
吴军军 [新增]
|
2 | 2022-07-04 | 经营范围变更 |
财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;经保险监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
许可项目:保险业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
3 | 2022-05-31 | 负责人变更 |
刘学会 [退出]
|
姚立 [新增]
|
4 | 2021-12-27 | 经营范围变更 |
财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;经中国保监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;经保险监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
5 | 2017-04-07 | 负责人变更 |
郝萍 [退出]
|
刘学会 [新增]
|
6 | 2017-04-07 | 联络员备案 |
董聪源 备案手机:*****
|
时一鸣 备案手机:*****
|
7 | 2016-05-04 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
董聪源 备案手机:*****
|
8 | 2016-05-04 | 经营范围变更 |
财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;经中国保监会批准的其他业务**
|
财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;经中国保监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
9 | 2016-05-04 | 财务负责人 |
|
张剑伟
|