序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐山凝轩房地产经纪有限公司 | 51.21951% | 3.15万人民币 |
2 | 王雪峰 | 48.78049% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田宇
|
|
2 |
杨帅
|
|
3 |
王雪峰
|
|
4 |
冯丽娜
|
|
5 |
杜绍鑫
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山市千盛房地产经纪有限公司裕丰街分公司
|
孙洪庆 | 2013-08-09 |
2 |
唐山市千盛房地产经纪有限公司长宁道分公司
|
崔静 | 2013-04-23 |
3 |
唐山市千盛房地产经纪有限公司大里路分公司
|
徐涛 | 2013-03-07 |
4 |
唐山市千盛房地产经纪有限公司翔云道分公司
|
赵燕军 | 2013-02-20 |
5 |
唐山市千盛房地产经纪有限公司国防道分公司
|
芦嘉宁 | 2012-08-14 |
6 |
唐山市千盛房地产经纪有限公司朝阳道分公司
|
王京京 | 2012-07-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-03第一章第二条
|
2 | 2021-09-03 | 地址变更 |
河北省唐山市路北区龙兴里铭洋大厦404号-07
|
河北省唐山市古冶区金山馨苑底商1-9号一层
|
3 | 2021-05-07 | 投资人(股权)变更 |
谷春红 出资 3万人民币; [退出]唐山凝轩房地产经纪有限公司 出资 3.15万人民币;
|
王雪峰 出资 3万人民币; [新增]唐山凝轩房地产经纪有限公司 出资 3.15万人民币;
|
4 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨帅谷春红 [退出]王雪峰
|
王雪峰田宇 [新增]杨帅
|
5 | 2021-05-07 | 联络员备案 |
谷春阳 *** 备案手机:***
|
刘晓夏 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-05-07 | 财务负责人 |
王树辉 ***
|
刘晓夏 ***
|
7 | 2021-05-07 | 地址变更 |
河北省唐山市路北区祥荣里508楼底商15号
|
河北省唐山市路北区龙兴里铭洋大厦404号-07
|
8 | 2021-05-07 | 法定代表人变更 |
谷春红
|
田宇
|
9 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷春阳 [退出]冯丽娜
|
杜绍鑫 [新增]冯丽娜
|
10 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷春阳
|
冯丽娜 [新增]谷春阳
|