序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔勇军 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 王立存 | 10% | 30.0万人民币 |
3 | 崔家宁 | 10% | 30.0万人民币 |
4 | 王素芳 | 10% | 30.0万人民币 |
5 | 崔世铎 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔勇军
|
|
2 |
崔世铎
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北昊宇建筑设计有限公司秦皇岛北戴河区分公司
|
王云涛 | 2022-04-22 |
2 |
河北昊宇建筑设计有限公司海南分公司
|
陈显汉 | 2019-03-13 |
3 |
河北昊宇建筑设计有限公司唐山高新区分公司
|
王楠 | 2018-05-30 |
4 |
唐山昊宇建筑设计有限公司天津分公司
|
崔久战 | 2017-07-05 |
5 |
河北昊宇建筑设计有限公司云南分公司
|
张良侯 | 2016-12-14 |
6 |
唐山昊宇建筑设计有限公司承德分公司
|
吴相华 | 2016-08-10 |
7 |
唐山昊宇建筑设计有限公司青海分公司
|
郭凤丽 | 2016-04-08 |
8 |
唐山昊宇建筑设计有限公司石家庄分公司
|
谷福生 | 2015-01-04 |
9 |
唐山昊宇建筑设计有限公司宣化分公司
|
梁晓东 | 2011-10-19 |
10 |
唐山昊宇建筑设计有限公司迁安分公司
|
陈超见 | 2010-11-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2022-07-04 | 名称变更 |
唐山昊宇建筑设计有限公司
|
|
3 | 2021-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕洁 [退出]
|
|
4 | 2021-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔勇军
|
|
5 | 2021-09-01 | 法定代表人变更 |
崔勇军
|
|
6 | 2021-09-01 | 经营范围变更 |
建筑工程咨询、建筑行业(建筑工程)甲级;建筑行业(人防工程)乙级;风景园林工程设计专项乙级;市政行业(道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程)乙级;镇、20万现状人口以下城市总体规划编制;镇、登记注册所在地城市和100万现状人口以下城市相关专项规划的编制;详细规划的编制、乡、村规划的编制、建设工程项目规划选址的可行性研究、工程招标代理机构暂定级;电脑平面设计;建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务、技术服务、技术咨询、技术转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|
7 | 2021-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王迎春 [退出]
|
|
8 | 2021-08-10 | 投资人(股权)变更 |
崔勇军 出资 153万人民币;王迎春 出资 147万人民币; [退出]
|
|
9 | 2019-08-13 | 经营范围变更 |
建筑工程咨询、建筑行业(建筑工程)甲级;建筑行业(人防工程)乙级;风景园林工程设计专项乙级;市政行业(道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程)乙级;镇、20万现状人口以下城市总体规划编制;镇、登记注册所在地城市和100万现状人口以下城市相关专项规划的编制;详细规划的编制、乡、村规划的编制、建设工程项目规划选址的可行性研究、工程招标代理机构暂定级;电脑平面设计;建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|
10 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
盛利利 *** 备案手机:***
|
|