序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 70% | 3500.0万人民币 |
2 | 北京信远业隆投资管理有限公司 | 30% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宫兴磊
|
|
2 |
杜小龙
|
|
3 |
李进江
|
|
4 |
李西珍
|
|
5 |
刘彦铭
|
|
6 |
姚信福
|
|
7 |
李芝红
|
|
8 |
黄青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-15经营范围变更
|
2 | 2021-12-01 | 经营范围变更 |
房地产开****经营、土地开****;物业管理;花草树木养护;建筑物清洁服务;企业形象策划服务;文化艺术交流活动策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****经营、土地开****;物业管理;花草树木养护;建筑物清洁服务;企业形象策划服务;文化艺术交流活动策划;正餐服务,住宿服务,会议及展览服务;销售:体育用品(弩除外)、日用品、服装鞋帽;零售酒、卷烟;体育赛事策划组织服务,健身休闲活动;国内广告设计、制作、代理、****布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李西珍张学锋 [退出]李进江刘彦铭杜小龙
|
宫兴磊 [新增]刘彦铭杜小龙李进江李西珍
|
4 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 |
张学锋
|
宫兴磊
|
5 | 2021-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张学锋 [退出]
|
宫兴磊 [新增]
|
6 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵山虎 [退出]刘彦铭李进江李西珍张学锋
|
李西珍刘彦铭李进江杜小龙 [新增]张学锋
|
7 | 2019-03-20 | 联络员备案 |
赵阳洋 *** 备案手机:***
|
于涛 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-03-20 | 经营范围变更 |
房地产开****经营、土地开****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****经营、土地开****;物业管理;花草树木养护;建筑物清洁服务;企业形象策划服务;文化艺术交流活动策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-03-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-25经营范围变更
|
10 | 2018-04-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-26法定代表人变更、总经理、监事变更
|