序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天洋房地产(三河)有限公司 | 49.00001% | 7359.61万美元 |
2 | 天洋地产(迁安)有限公司 | 49.00001% | 7359.61万美元 |
3 | 天洋国际联合有限公司 | 2% | 300.39万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔化义
|
|
2 |
杨蕾
|
|
3 |
安利军
|
|
4 |
肖柯忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-01 | 董事备案 |
杨蕾安利军李亦兵 [退出]
|
杨蕾安利军孔化义 [新增]
|
2 | 2021-02-01 | 法定代表人变更 |
李亦兵
|
孔化义
|
3 | 2020-02-11 | 章程备案 |
无
|
2020-01-10章程备案
|
4 | 2020-02-11 | 经理备案 |
李亦兵
|
李亦兵
|
5 | 2020-02-11 | 董事备案 |
李亦兵安利军杨蕾
|
安利军李亦兵杨蕾
|
6 | 2020-02-11 | 投资人(股权)变更 |
天洋国际联合有限公司 出资 7660.000000万美元;天洋地产(迁安)有限公司 出资 7359.610000万美元
|
天洋国际联合有限公司 出资 300.390000( - 96.07846% )万美元;天洋地产(迁安)有限公司 出资 7359.610000万美元;天洋房地产(三河)有限公司 出资 7359.610000万美元 [新增]
|
7 | 2020-02-11 | 监事备案 |
肖柯忠
|
肖柯忠
|
8 | 2019-03-19 | 董事备案 |
安利军李亦兵杨宏光 [退出]
|
安利军李亦兵杨蕾 [新增]
|
9 | 2019-01-04 | 董事备案 |
李亦兵
|
李亦兵杨宏光 [新增]安利军 [新增]
|
10 | 2019-01-04 | 监事备案 |
肖柯忠
|
肖柯忠
|